ymddiriedolwyr CROMWELL BOTTOM WILDLIFE GROUP
Rhif yr elusen: 1176233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON DAY | Cadeirydd | 25 April 2018 |
|
|
||||
MARTIN JOHN STAPLES | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
ROBIN OWEN- MORLEY | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
TONY SPILSBURY MR | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
JENNIFER LANDELLS | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
JULIE ANN JACKSON | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
HAYLEY COTTRELL | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
ALLAN WOLFENDEN | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
GRAHAM HAIGH | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
DAVID LANGLEY | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
MICHAEL HENSHAW | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
BRUCE HOYLE | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.