Hanes ariannol THE NORWEGIAN YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION IN LONDON
Rhif yr elusen: 1177917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (240 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £392.68k | £140.63k | £145.48k | £403.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £344.53k | £231.03k | £177.84k | £361.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | £32.71k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.