ymddiriedolwyr THE NORWEGIAN YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION IN LONDON
Rhif yr elusen: 1177917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (240 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Bondi | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Annett Aabo | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Ingela Mohlin | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Mads Louis Hauge | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Rev Dag Magnus Hopstock Havgar | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
BAARD LYNGNES | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Odd Inge Aasheim | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|||||
Eva Meinich | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
MRS ANNE SOPHIE MARWA | Ymddiriedolwr | 27 November 2011 |
|
|||||
Britt Bagnold | Ymddiriedolwr | 15 September 1987 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.