Hanes ariannol BEST BEFRIENDING AND SUPPORT TEAM FOR FOREIGN NATIONALS IN HMP WANDSWORTH

Rhif yr elusen: 1177625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.00k £4.90k £17.64k £22.10k £28.61k
Cyfanswm gwariant £2.13k £1.47k £14.34k £28.96k £28.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A