Hanes ariannol HALE VILLAGE HALL NEW FOREST
Rhif yr elusen: 1175048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.42k | £51.13k | £24.56k | £31.65k | £25.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.03k | £63.78k | £11.56k | £25.01k | £17.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.50k | £10.00k | £17.30k | £2.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.