ymddiriedolwyr INTERNATIONAL COUNCIL FOR STANDARDIZATION IN HAEMATOLOGY
Rhif yr elusen: 1178359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENDY NAOMI ERBER | Cadeirydd | 24 October 2017 |
|
|
||||
Dr Jin-Yeong Han | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Dr Michelle Grant | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Dr Ian James Mackie | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Richard Paul McCafferty | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Dr PAUL HARRISON | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
Dr Amrom Obstfeld | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr CORNELIUS LEONARD HARTEVELD | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
Dr GINA ZINI | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
Dr STEPHEN KITCHEN | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.