Dogfen lywodraethu SPECIAL CARE INFANT PARENT SUPPORT (SCIPS)
Rhif yr elusen: 511056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 JANUARY 1981 as amended on 20 Jun 2020 as amended on 29 Jun 2020 as amended on 28 Jul 2021 as amended on 25 Jan 2021 as amended on 11 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
The relief, care and treatment of premature and sick newborn babies in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) at University Hospital Wales, Cardiff by providing and assisting in the provision of specialised medical or surgical equipment and improved amenities.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.