Hanes ariannol GROWING COMPASSIONATE COMMUNITIES

Rhif yr elusen: 1176047
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 295 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/10/2020 03/10/2021 03/10/2022 03/10/2023 03/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.57k £9.84k £34.26k £3.61k £4.62k
Cyfanswm gwariant £5.15k £5.09k £13.59k £6.58k £11.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £30.00k N/A N/A