ymddiriedolwyr THE BIRTH PARTNER PROJECT
Rhif yr elusen: 1179100
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muna Saif Salim Al Ghafri | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Madeleine Joan McGivern | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Christianah Ugbaja | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Gillian Boden | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Therese Marie Chantal Patel | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|||||
Jill Hunter | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
SMITHA COUGHLAN | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.