HARBORNE AND SMETHWICK CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The provision of safe and secure sheltered accommodation for people aged 60 years and over in Smethwick and Harborne who wish to continue to live independently; 2. The provision of financial support to persons in conditions of hardship or need in Smethwick and Harborne.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,872,928
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.09m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £783.85k | |
Arall | £529 |
Cyfanswm gwariant:
£2,160,287
Codi arian | £271.44k | |
Weithgareddau elusennol | £1.89m | |
Arall | £0 |
£551,186 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £271.44k | |
Gwariant elusennol | £1.89m |
Codi arian a Arall Gwariant | £271.44k | |
Gwariant elusennol | £1.89m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £263.83k |
Pobl

11 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Sandwell
Llywodraethu
- 13 Mawrth 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Jeffrey | Cadeirydd | 18 May 2021 |
|
|
||||
Cllr. Ragih Muflihi | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
George Adrian Brooke Taylor | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Patricia Leadbeter | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
FRANCIS GEORGE WAYT | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
VICTOR SILVESTER | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
GEOFFREY HEWITT | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
RACHEL SILBER | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
BUDDHI CHETIYAWARDANA | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
NIGEL ROHAN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £1.45m | £1.57m | £1.66m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.28m | £1.51m | £1.83m | £2.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £850.96k | £870.61k | £901.03k | £956.53k | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £587.03k | £580.02k | £667.32k | £707.08k | £783.85k | |
|
Incwm - Arall | £319 | £2.45k | £2 | £361 | £529 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.08m | £1.27m | £1.46m | £1.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £260.50k | £198.67k | £237.19k | £375.36k | £271.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.04k | £47.62k | £57.46k | £68.36k | £78.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £83.22k | £96.00k | £163.72k | £230.26k | £286.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £260.50k | £198.67k | £237.19k | £375.36k | £271.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.56m | £4.45m | £4.34m | £4.31m | £15.39m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £15.44m | £15.95m | £15.48m | £16.31m | £5.93m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.72m | £2.10m | £2.31m | £2.31m | £1.92m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £458.61k | £317.42k | £335.42k | £434.28k | £478.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN THE AREA OF BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING OR MANAGING HOUSING OR ACCOMODATION APPROPRIATE TO THE NEEDS OF PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES WHO ARE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT; (B) PROVIDING SUPPORT TO PERSONS RESIDENT IN THE ARE OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS. IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES THE TRUSTEES MAY GRANT RELIEF TO PERSONS OTHERWISE ELIGIBLE THEREFOR WHO ARE RESIDENT IMMEDIATELY OUTSIDE THE AREA OF BENEFIT BUT IN THE OPINION OF THE TRUSTEES OUGHT NEVERTHELESS FOR SUFFICIENT REASON TO BE TREATED AS IF RESIDENT THEREIN, OR WHO ARE LOCATED FOR THE TIME BEING WITHIN THAT AREA. 2. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS AND FORMER RESIDENTS OF THE PROPERTIES PROVIDED OR MANAGED BY THE CHARITY AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
THE ANCIENT PARISH OF HARBORNE, WHICH SHALL INCLUDE THE ECCLESIASTICAL PARISHES OF ST BONIFACE, QUINTON ROAD WEST, BIRMINGHAM, ST FAITH AND ST LAURENCE, HARBORNE, ST JOHN, HARBORNE, ST PETER, HARBORNE, ST ALBANS, SMETHWICK, ST CHAD, SMETHWICK, ST MARY, SMETHWICK, ST MATTHEW, SMETHWICK, ST MICHAEL AND ALL ANGELS, SMETHWICK, ST STEPHEN’S, SMETHWICK AND ST PAUL, WEST SMETHWICK AND SUCH OTHER ECCLESIASTICAL PARISHES AS THE TRUSTEES DECIDE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HARBORNE PARISH LANDS CHARITY
109 COURT OAK ROAD
BIRMINGHAM
B17 9AA
- Ffôn:
- 01214261600
- E-bost:
- info@hplc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window