FAB (FAMILIES' ACTIVITY BREAKS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FAB camps provide a full programme of adventurous activities for bereaved military families, including a variety of children's activities. All activities are conducted by fully insured, qualified and professional instructors using national standards of protection and safety equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN LAMBERTON | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Alison Sabiston | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
JENNIFER BIRDSALL | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.33k | £1.00k | £55.02k | £8.75k | £82.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.00k | £17.60k | £120.83k | £97.41k | £76.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Apr 2018 as amended on 24 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF YOUNG PEOPLE UP TO AND INCLUDING THE AGE OF 19 WHO HAVE SUFFERED THE LOSS OF A SERVING PARENT OR FAMILY MEMBER WHILST SERVING IN THE BRITISH ARMED FORCES BY THE PROVISION OF FUN AND CHALLENGING ACTIVITY BREAKS FOR BEREAVED MILITARY FAMILIES IN ORDER TO PROVIDE RELIEF FROM THE EFFECTS OF BEREAVEMENT TO SUCH YOUNG PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Chester Road
Whittington Barracks
LICHFIELD
Staffordshire
WS14 9TF
- Ffôn:
- 07889186221
- E-bost:
- ceo@fabcamps.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window