Hanes ariannol TEES VALLEY WILDLIFE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 511068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £572.20k | £844.72k | £402.96k | £755.49k | £617.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590.81k | £567.74k | £445.34k | £603.75k | £664.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.86k | £33.46k | £18.60k | £16.26k | £144.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05k | £4.79k | N/A | £93.43k | £2.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £567.92k | £836.29k | N/A | £555.80k | £614.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £114 | £118 | N/A | £14 | £160 | |
|
Incwm - Arall | £3.12k | £3.53k | N/A | £106.25k | £40 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £590.81k | £567.74k | N/A | £603.75k | £664.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.12k | £6.12k | N/A | £2.97k | £3.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.