Ymddiriedolwyr NANTWICH & DISTRICT RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 1175642

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Joy Dixon | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|||||
Jennifer Anne Johnson Mrs | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Andrea Lawrence | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Ann Clark | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Susie McCormack | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Irene Ann Pawsey | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
MARTIN JAMES POWELL | Ymddiriedolwr | 04 August 2017 |
|
|
||||
ALISON KAY MOODY | Ymddiriedolwr | 04 August 2017 |
|
|
||||
SHEILA SANER | Ymddiriedolwr | 04 August 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.