Ymddiriedolwyr JAIN SAMAJ, MANCHESTER
Rhif yr elusen: 511076

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHOGILAL SHAH | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Ansuya Shah | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Shailesh Mehta | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Kiran Mehta | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Jyotsna Patel RELIGOUS | Ymddiriedolwr | 15 August 2020 |
|
|
||||
Piyush G Mehta | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Mehul Mehta JSECRETRAY | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Falguni Mehta TREASURER | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Hiren VORA PRESIDENT | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
||||
Nehal Mahendra Mehta SECRATARY | Ymddiriedolwr | 22 May 2016 |
|
|
||||
Nitesh Shah VPRESIDENT | Ymddiriedolwr | 22 May 2016 |
|
|
||||
SAROJ PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.