BI PRIDE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bi Pride UK creates spaces for people who are attracted to more than one gender to celebrate their identities and be part of a welcoming community. We do this through working with local Prides to improve bi visibility and bi inclusion in their events, running our own annual Bi Pride event, and hosting virtual spaces and conversations for bi people to participate in.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
140 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avi Baylas | Cadeirydd | 05 November 2017 |
|
|
||||
Abraham Glover | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Tash Payne | Ymddiriedolwr | 16 December 2024 |
|
|
||||
Anuli Changa | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Kirsten Barnett | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Amy Lipley | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|||||
Shereen Jivraj | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Shannon Gossage | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Ella Rachel Pooley | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Robert John Davey | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
Anna Bond | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.59k | £16.39k | £99.68k | £23.32k | £35.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.14k | £6.36k | £16.84k | £66.50k | £31.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.20k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Ionawr 2021 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Ionawr 2021 | 91 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND THOSE BELONGING TO ONE OR MORE MINORITY IDENTITY. PARTICULAR FOCUS IS ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST PEOPLE SELF-IDENTIFYING AS OR ASSUMED TO BE ATTRACTED TO MORE THAN ONE GENDER (INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY BISEXUAL/ROMANTIC, PANSEXUAL/ROMANTIC, AND POLYSEXUAL/ROMANTIC PEOPLE) BY: - RAISING PUBLIC AWARENESS OF ISSUES AND DIFFICULTIES FACED BY PEOPLE WHO EXPERIENCE ATTRACTION TO MORE THAN ONE GENDER; - CELEBRATING, RESPECTING AND HIGHLIGHTING THE DIVERSITY OF COMMUNITIES OF PEOPLE WHO EXPERIENCE ATTRACTION TO MORE THAN ONE GENDER; - STAGING A PERIODIC MULTISEXUAL (‘BI PRIDE’ FESTIVAL, AND SMALLER EVENTS THROUGHOUT THE YEAR; AND - SUCH OTHER OBJECTS AS ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE MANAGEMENT COMMITTEE SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOUSMANS BOOKSHOP LTD
5 CALEDONIAN ROAD
LONDON
N1 9DX
- Ffôn:
- 07410585810
- E-bost:
- web.admin@biprideuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window