Hanes ariannol TRINITY ROAD CHAPEL
Rhif yr elusen: 1177097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £518.00k | £192.68k | £271.14k | £723.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £371.23k | £252.03k | £325.23k | £227.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £177.47k | N/A | N/A | £133.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £60.00k | N/A | N/A | £58.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £10 | N/A | N/A | £142 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £280.52k | N/A | N/A | £530.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £371.23k | N/A | N/A | £226.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £808 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.22k | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £68.66k | N/A | N/A | £63.82k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.