TRINITY ROAD CHAPEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide a place of worship. Publicise the activities and beliefs of the Church in surrounding area. Support church members who are in full time Christian service and support organisations with similar objectives by way of donations. We achieve these objectives by Christian Services open to the public at the Church Premises and midweek meetings and encourage members to attend .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Wandsworth
Llywodraethu
- 25 Awst 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 239650 LAND HELD FOR CHARITABLE PURPOSES IN CONNEXION WIT...
- 25 Awst 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 239651-1 TRINITY ROAD CHAPEL - MANSE FOR MINISTER
- 25 Awst 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 239651-2 TRINITY ROAD CHAPEL - LAND HELD IN CONNEXION THERE...
- 25 Awst 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 239651 TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH TRINITY ROAD...
- 09 Chwefror 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART WILLIAM DAVIS | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
JAMES MILDRED | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Gavin Kinnaird | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
NIGEL JOHN WARNER | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
GEORGE MMBAGO | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
DAVID RICHARD BLAKE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.00k | £192.68k | £271.14k | £723.71k | £156.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £371.23k | £252.03k | £325.23k | £227.37k | £249.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £177.47k | N/A | N/A | £133.93k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £60.00k | N/A | N/A | £58.96k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10 | N/A | N/A | £142 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £280.52k | N/A | N/A | £530.68k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £371.23k | N/A | N/A | £226.56k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £808 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.22k | N/A | N/A | £1.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £68.66k | N/A | N/A | £63.82k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Feb 2018 as amended on 08 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE CHURCH ARE: 1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN WANDSWORTH COMMON AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND 2. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE MEMBERS OF THE CHURCH IN GENERAL MEETING, PUT INTO PRACTICE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: THE PREVENTION AND RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND SICKNESS; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND THE PROVISION OF COMMUNITY FACILITIES;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
77 THOMAS BAINES ROAD
LONDON
SW11 2HH
- Ffôn:
- 02073502579
- E-bost:
- admin@trinityroadchapel.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window