Hanes ariannol HAMSTERLEY TRAILBLAZERS

Rhif yr elusen: 1175497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/12/2019 30/12/2020 30/12/2021 30/12/2022 30/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.25k £14.22k £9.29k £11.44k £36.67k
Cyfanswm gwariant £15.37k £6.42k £16.46k £9.49k £13.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.00k £3.35k £250 N/A