Dogfen lywodraethu DUDLEY KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 511085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/01/1981 AS AMENDED ON 16/01/1994 AS AMENDED ON 08/01/1995 AS AMENDED ON 11/01/1998 AS AMENDED ON 22/01/2006 AS AMENDED ON 23/01/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THROUGHOUT THE AREA COVERED BY WORDSLEY HOSPITAL THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM KIDNEY DISEASE OR RENAL FAILURE (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WITHIN THE AREA OF THE DUDLEY GROUP OF HOSPITALS NHS TRUST
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.