FINISH LINE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1)Provision of grants to runners and/or their families affected by serious injury, disability or death whilst participating in the sport of running. 2)Promoting running and other sports at amateur level in Southend-on-Sea and surrounding areas by organising running events and providing equipment and sponsorship to clubs in Southend-on-Sea and the surrounding areas to promote health and wellbeing
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH PASSINGHAM | Cadeirydd | 01 May 2015 |
|
|
||||
Vikki Kenney | Ymddiriedolwr | 11 January 2025 |
|
|
||||
Dean Robert Hartman | Ymddiriedolwr | 11 January 2025 |
|
|
||||
Stu Robb | Ymddiriedolwr | 11 January 2025 |
|
|
||||
Elisha Letley | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Anna Prowse | Ymddiriedolwr | 18 July 2020 |
|
|
||||
MARK BENHAM | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
LLOYD RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
NICOLA JANE BENHAM | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.49k | £15.18k | £17.03k | £20.27k | £29.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.48k | £12.50k | £17.50k | £22.12k | £19.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JAN 2017 AS AMENDED ON 30 JUN 2018 as amended on 15 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN EAST ESSEX IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: · THE PROVISION OF GRANTS TO RUNNERS AND/OR THEIR FAMILIES WHO HAVE BEEN AFFECTED BY SERIOUS INJURY, DISABILITY OR DEATH WHILST PARTICIPATING IN THE SPORT OF RUNNING. · PROMOTING RUNNING AND OTHER SPORTS AT AN AMATEUR LEVEL IN SOUTHEND-ON-SEA AND SURROUNDING AREAS BY ORGANISING RUNNING EVENTS AND PROVIDING EQUIPMENT AND SPONSORSHIP TO CLUBS IN SOUTHEND-ON-SEA AND THE SURROUNDING AREAS TO PROMOTE HEALTH AND WELLBEING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 TRINITY CLOSE
RAYLEIGH
SS6 8QE
- Ffôn:
- 07970942905
- E-bost:
- admin@finishlinefund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window