MCGINLEY FAMILY CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of health and the relief of those in need b reason of 11 health and disability by assisting as trustees see fit any charity whose aims include the protection or promotion of health. Advancement of education for public benefit of people under age of 25 ( but not limited to) by awarding scholarships , maintenance allowances or grants to individuals. Prevention and relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2018: Cofrestrwyd
- MCGINLEY CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINEAD ROCHFORD | Cadeirydd | 20 August 2017 |
|
|
||||
Eoin Christopher McGinley | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
SEAMUS MCGINLEY | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.50k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.17k | £80 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 182 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 182 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 548 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 548 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 913 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 913 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2021 | 342 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ORGANISATION (OBJECTS) ARE: 1.1.1 THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH AND DISABILITY, BY ASSISTING AS THE TRUSTEES THINK FIT ANY CHARITY WHOSE AIMS INCLUDE THE PROTECTION OR PROMOTION OF HEALTH (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CHARITIES WHICH PROVIDE TREATMENT AND CARE TO PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OR WHICH CONDUCT RESEARCH OR PROVIDE INFORMATION AND IMPROVE PUBLIC UNDERSTANDING); 1.1.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) BY: (A) AWARDING SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TO INDIVIDUALS; AND (B) ASSISTING IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT ANY CHARITY WHOSE AIMS INCLUDE ADVANCING EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS BY DEVELOPING THEIR MENTAL, PHYSICAL OR MORAL CAPABILITIES; 1.1.3 THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING GRANTS AND ITEMS TO: (A) INDIVIDUALS IN NEED; AND (B) CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS ANYWHERE IN THE WORLD WHICH RELIEVE POVERTY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CHARITIES WHICH PROVIDE OR ASSIST THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND HEALTHCARE OR OTHER SUPPORT); 1.1.4 THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER OBJECTS OR PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES IN ANY PART OF THE WORLD AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Phoenix House
Oxford Road
GERRARDS CROSS
Buckinghamshire
SL9 7AP
- Ffôn:
- 07973 737 355
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window