PHOENIX REHOMING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dog rescue and rehoming.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Hydref 2017: Cofrestrwyd
- SPANIEL PHOENIX REHOMING (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa McKie | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Sophie Close | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Kerrie-Marie Collimore | Ymddiriedolwr | 17 October 2021 |
|
|
||||
CARLA KILGALLON | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.69k | £259.83k | £190.08k | £109.35k | £109.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.73k | £228.14k | £172.28k | £72.90k | £63.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25 OCT 2017 AS AMENDED ON 13 MAR 2018 as amended on 13 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF DOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 OAKSHOTT DRIVE
HAVANT
PO9 5SN
- Ffôn:
- 02393552639
- E-bost:
- phoenixrehoming@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window