ymddiriedolwyr MUSIC AND WORSHIP FOUNDATION CIO
Rhif yr elusen: 1175280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Eileen Kay Osgood | Cadeirydd | 20 October 2017 |
|
|
||||
Nicholas David Bennett | Ymddiriedolwr | 16 December 2023 |
|
|
||||
Hannah Bridget Hodges | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Mwidimi Ndosi | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Sylvia Kalisch | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|||||
Damian Herbert | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
MR RON JONES | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|||||
Andrew John Mitchell | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.