ymddiriedolwyr MAGIC CLUB
Rhif yr elusen: 1178232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNN SUZANNE WILLIAMS LLB | Cadeirydd | 03 April 2018 |
|
|||||||
Michelle Walker | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||||
Stephen Dunstan | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|||||||
MARK IAN COBURN | Ymddiriedolwr | 23 August 2018 |
|
|
||||||
BRETT HOGARTH | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||||
MICHAEL DAVID ROBERTS-HODGSON | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||||
AVIEL SARAFINA LOWNDES | Ymddiriedolwr | 03 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.