WARD'S CHARITY OR CHURCH LANDS

Rhif yr elusen: 1176520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Make grants to St Mary the Virgin, Sawston PCC for the work of the Church in Sawston

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £54,361
Cyfanswm gwariant: £108,033

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 231091 WARD'S CHARITY OR CHURCH LANDS
  • 04 Ionawr 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROGER MANSFIELD Cadeirydd 19 May 2010
Dim ar gofnod
Dr Corinne Frances Roughley Ymddiriedolwr 28 April 2023
ELIZABETH WAKELIN FOR VICAR
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Kathryn Joy Waite Ymddiriedolwr 22 June 2021
FRIENDS OF ST. MARYS CHURCH, SAWSTON
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH WAKELIN FOR VICAR
Derbyniwyd: Ar amser
THE BUSH AND BENNETT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DAVID CROMPTON Ymddiriedolwr 19 May 2017
TRINITY LABAN CONSERVATOIRE OF MUSIC AND DANCE
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT GEOFFREY RICHMOND Ymddiriedolwr 22 October 2013
Dim ar gofnod
MARY CHRISTINE MILES DICKEN Ymddiriedolwr 22 October 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.29k £574 £51.82k £5.41k £54.36k
Cyfanswm gwariant £9.25k £4.24k £24.54k £41.59k £108.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
23 PRINCESS DRIVE
SAWSTON
CAMBRIDGE
CB22 3DL
Ffôn:
01223833761
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael