BEVAN LODGE COMMUNITY PRE SCHOOL CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bevan Lodge is an independent, non-profit making, community pre-school CIO. Located at 67 Albert Road in Farnborough, we have provided childcare for over 30 years and have a highly experienced team of childcare professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £126,975 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2017: CIO registration
- BEVAN LODGE COMMUNITY PRESCHOOL CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Davies | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Chelsea Green | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Natasha Pearcey | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Harriett Cannom | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Robin Fell | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Sophie Smith | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.49k | £129.18k | £133.63k | £149.82k | £160.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.05k | £118.76k | £128.17k | £134.51k | £136.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £107.22k | £400 | £800 | £112.86k | £126.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 15 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR BY; PROMOTING THEIR CARE AND SAFETY; PROMOTING THEIR EDUCATION AND PROMOTING PARENTAL INVOLVEMENT; PROMOTING THEIR HEALTH AND WELLBEING; PROVIDING SERVICES TO SUPPORT THEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS; PROVIDING SERVICES TO INDIVIDUALS HOLDING MEMBERSHIP OF THE CIO; AND FURTHERING THE AIMS OF THE PRE SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 Albert Road
FARNBOROUGH
GU14 6SL
- Ffôn:
- 01252510993
- E-bost:
- bevanlodge@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window