UK STUDENTS FOR THE EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF SPACE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
UK Students for the Exploration and Development of Space (UKSEDS) is the UK's national student space society. We support students and enthusiasts across the country by running space projects, hosting conferences and workshops, and doing outreach to inspire and educate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1158580 UKSEDS
- 27 Chwefror 2019: CIO registration
- UKSEDS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raniah Ahmed | Cadeirydd | 05 March 2023 |
|
|
||||
Lamyea Ahmed | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Mohamed Ali | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Anna Kalapurakkal | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|||||
Tanjin Huda | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Divyanshi Gupta | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Jacob Geer | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Katherine Courtney | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Jeremy William Ambrose | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Nicholas Peter Shave MBA FRAeS | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Matjaz Vidmar | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43k | £36.06k | £49.60k | £41.90k | £82.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17 | £1.61k | £24.91k | £72.92k | £55.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.90k | £30.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 22 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 22 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN RELATION TO SPACE AND PLANETARY SCIENCE, ASTRONOMY AND TECHNOLOGY AND THEIR SIGNIFICANCE TO LIFE ON EARTH BY: A) MAKING A FORUM FOR THE COMMUNICATION AND EXCHANGE OF IDEAS BETWEEN STUDENTS, EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS, INDUSTRY AND THE GENERAL PUBLIC. B) INFORMING THE GENERAL PUBLIC ON THE EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF SPACE AND ITS IMPORTANCE TO LIFE ON EARTH; 2. TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE IN THE UK WITH AN ACTIVE INTEREST IN SPACE AND SPACE RELATED SUBJECTS BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE TO IMPROVE THEIR KNOWLEDGE BASE, SKILLSETS AND HANDS-ON EXPERIENCE LEVELS AS A MEANS OF: A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; B) ADVANCING EDUCATION; C) RELIEVING UNEMPLOYMENT AND RAISING AWARENESS OF POSSIBLE CAREER OPPORTUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UKSEDS
27-29 SOUTH LAMBETH ROAD
LONDON
SW8 1SZ
- Ffôn:
- 020 7735 3160
- E-bost:
- enquiries@ukseds.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window