THE FORT SLOUGH COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1178727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Fort Slough Community Church is a community church based in the town of Slough in England. We believe in God and we use the christian Bible for preaching We depend on contributions from our members for our expenses we do not employ anybody the church has a board made up of men and women to run the church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2024

Cyfanswm incwm: £32,828
Cyfanswm gwariant: £20,311

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SCC (Enw gwaith)
  • SCC THE FORT (Enw gwaith)
  • SLOUGH COMMUNITY CHURCH (Enw gwaith)
  • THE FORT (Enw gwaith)
  • THE FORT SCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAMBUDZO MUBARE Cadeirydd 18 September 2016
Dim ar gofnod
Saida Mugari Ymddiriedolwr 18 November 2021
Dim ar gofnod
Linda Sauti Ymddiriedolwr 07 November 2021
Dim ar gofnod
KANISIO RAMWI Ymddiriedolwr 23 September 2018
THE WOMAN AND CHILD IN NEED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2020 30/08/2021 30/08/2022 30/08/2023 30/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.46k £23.36k £28.26k £26.64k £32.83k
Cyfanswm gwariant £13.21k £24.26k £35.39k £22.88k £20.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2024 11 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2024 11 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2023 24 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2023 24 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2022 19 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2022 19 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2021 17 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Awst 2020 29 Gorffennaf 2021 29 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 EGERTON DRIVE
BASINGSTOKE
RG24 9FG
Ffôn:
07916142750
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael