ymddiriedolwyr PLATFORM FOR LIFE
Rhif yr elusen: 1176429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Minshall | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Katherine Ferdenzi | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Alan Sieber | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Josephine Hinnigan | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Carol Jones | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Susan Taylor | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Kerr | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Ann Gill | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Emma Price | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Paul Rossiter | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
George Hartley | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.