SHEFFIELD BACH SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To educate the public in the arts and sciences, particularly the art and science of music, by maintaining a choir and performing up to six concerts per year plus occasional smaller concerts and workshops.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
63 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 16 Mawrth 1981: Cofrestrwyd
- SHEFFIELD BACH CHOIR - BACH CHOIR (Enw gwaith)
- THE SHEFFIELD BACH SOCIETY (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Walker | Cadeirydd | 22 October 2012 |
|
|
||||
Sarah Ann Hogan | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Jennifer Petra Michelle Nortcliffe | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|
||||
StJohn Paul Wright | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Carolyn Elisabeth Paice | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
NEIL PATRICK DUMMIGAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
JAMES ALAN HEATH | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
Catherine Ross | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
CATHERINE ANNE ADAMS | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.59k | £7.29k | £27.11k | £23.63k | £32.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.44k | £7.71k | £29.36k | £27.05k | £39.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 05 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Mehefin 2024 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 FEBRUARY 1981 AS AMENDED 14 OCTOBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES AND IN PARTICULAR THE ART AND SCIENCE OF MUSIC BY ENCOURAGING THE STUDY AND PERFORMANCE OF THE WORKS OF J. S BACH AND SUCH OTHER COMPOSERS AS ARE DEEMED APPROPRIATE, BY PROMOTING CONCERTS AND RECITALS DEVOTED TO THEIR MUSIC AND BY MAINTAINING A CHOIR FOR THIS PURPOSE; AND BY SUCH OTHER ACTIVITIES AS THE SOCIETY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 Bentley Road
Sheffield
S6 5DZ
- Ffôn:
- 01142665919
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window