Hanes ariannol THE TENNYSON D'EYNCOURT MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 511164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.82k £29.47k £21.80k £15.38k £103.83k
Cyfanswm gwariant £16.53k £27.79k £15.02k £10.27k £21.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.03k £19.00k £2.67k N/A £2.38k