ECOBIRMINGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We exist to affect that social change and the transition towards a low-carbon and sustainable lifestyle. By inspiring and supporting communities and organisations across Birmingham to take positive action, we will demonstrate that building low carbon communities brings benefits, opportunities and well-being to everyone, whilst protecting our environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,635 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Gaerwrangon
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickie Josen | Cadeirydd | 05 September 2024 |
|
|
||||
Emille Taswar | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Ridwan Adam | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Helen Whiteman | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Alice Holloway Neville | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Arshdeep Kaur | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Kathy Jane Hopkin | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.36k | £267.09k | £187.51k | £221.15k | £251.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.45k | £228.47k | £210.96k | £250.03k | £263.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £43.28k | £97 | N/A | £6.64k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECT(S) OF THE CIO ARE: 3.1.1 TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (A) THE PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES; (B) THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; (C) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; 3.1.2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROTECTION, ENHANCEMENT AND REHABILITATION OF THE ENVIRONMENT AND THE PROMOTION OF STUDY AND RESEARCH IN SUCH SUBJECTS PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC AT LARGE; 3.1.3 TO ADVANCE SUCH OTHER OBJECTS OR PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AND IN SUCH MANNER AS THE CHARITY TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE 3, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" MEANS DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS".
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MAC Birmingham
Cannon Hill Park
BIRMINGHAM
B12 9QH
- Ffôn:
- 0121 794 3015
- E-bost:
- info@ecobirmingham.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window