ymddiriedolwyr CREATIVE MENTOR NETWORK
Rhif yr elusen: 1178144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russ Lidstone | Cadeirydd | 20 September 2018 |
|
|
||||
Benjamin James Lyons | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Rahul Mehra | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|||||
Elliott Linger | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Ryan Johnson | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Lynne Nnenna Chidinma Egwuekwe | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Jyoti Kanani | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.