HOT RYBEANA MENTORING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HOT RyBEANA has recently created a personal development programme (PDP). Areas we focus on include Business & Enterprise, Careers, Communication, English (L2), Financial Fundamentals, Food Tech, and Maths (L2). All sessions are currently delivered online and were designed to help young people who have been excluded from education, care levers and those with special educational needs, (SEN).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Bernadette Hoyte | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Robert Gardner | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
DONNA REBECCA MITCHAM | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
REBECCA LOUISE SHERWIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
AMANDA MONIQUEE' HOYTE-MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
MERISSA CHARLENE HOYTE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
GARY JACKSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
NOBUHLE THEBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
DIANA SUSANNA MAY | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Chwefror 2025 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Chwefror 2025 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Mai 2024 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2025 | 366 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Mai 2024 | 465 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2025 | 731 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Mai 2024 | 830 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2025 | 1096 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Mai 2024 | 1195 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE KINGSMEAD SCHOOL AND OTHERS SCHOOLS WITHIN DERBY CITY IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Stockwell Drive
Mackworth
DERBY
DE22 4NW
- Ffôn:
- 07931719794
- E-bost:
- tremain95@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window