Hanes ariannol ST MICHAEL'S HOSPICE (INCORPORATING THE FREDA PEARCE FOUNDATION)
Rhif yr elusen: 511179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.81m | £9.93m | £9.43m | £10.13m | £10.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.01m | £8.47m | £7.94m | £8.74m | £9.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.09m | £1.09m | £1.23m | £1.12m | £1.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £522.99k | £654.00k | £4.07m | £2.13m | £972.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.37m | £4.26m | £2.50m | £2.99m | £3.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.39m | £3.48m | £1.28m | £3.63m | £4.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.85m | £2.00m | £4.61m | £3.26m | £2.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £180.92k | £166.35k | £120.65k | £169.37k | £214.30k | |
|
Incwm - Arall | £11.03k | £20.27k | £914.42k | £84.60k | £18.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.17m | £2.97m | £1.37m | £1.63m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.85m | £6.00m | £5.77m | £6.00m | £6.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.15m | £2.46m | £2.17m | £2.74m | £3.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.79k | £13.40k | £13.42k | £14.05k | £25.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.86k | £12.83k | £12.25k | £11.34k | £12.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.