Dogfen lywodraethu ST MICHAEL'S HOSPICE (INCORPORATING THE FREDA PEARCE FOUNDATION)
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/05/1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/09/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/09/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/11/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/10/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/04/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 NOV 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 SEP 2017 as amended on 25 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF SICKNESS IN SUCH WAYS AS THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT (SEE MEM & ARTS FOR FURTHER DETAILS).
Maes buddion
HEREFORD AND WORCESTER
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.