Ymddiriedolwyr THE COUNSELLING HUB

Rhif yr elusen: 1178563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David William Pearce Salisbury Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
Norman Bellis Ymddiriedolwr 23 October 2024
Dim ar gofnod
Matthew Adam Morton Ymddiriedolwr 19 December 2019
Dim ar gofnod
VIKI MARIE SALE Ymddiriedolwr 19 December 2017
Dim ar gofnod
PAULA RINGEVAL Ymddiriedolwr 19 December 2017
Dim ar gofnod
David Adam Phillips Ymddiriedolwr 30 January 2015
Dim ar gofnod