Hanes ariannol GOSCOTE GREENACRES COMMUNITY GARDEN

Rhif yr elusen: 1178639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £162.00k £73.75k £82.41k £78.09k £63.08k
Cyfanswm gwariant £82.29k £79.45k £82.15k £84.63k £96.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £154.37k £61.94k £64.81k £65.95k £33.83k