Hanes ariannol ST PETER'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1177879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £16.69m | £526.79k | £565.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £649.51k | £607.83k | £692.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £84.02k | £110.55k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £88.69k | £113.64k | £5.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £83.51k | £90.91k | £199.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £297.54k | £321.29k | £356.41k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £16.22m | £943 | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £488 | £707 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £587.29k | £539.44k | £629.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £62.22k | £68.39k | £63.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £25.74k | £9.79k | £15.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £29.50k | £56.20k | £75.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £62.22k | £68.39k | £63.27k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.