ymddiriedolwyr AINON BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1176466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Wilson | Cadeirydd | 03 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Rees | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Baker | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Leon Whittle | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||
Phillip Lloyd | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Graham Dubberley | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
||||
MATTHEW PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.