A World With Friends

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This is unchanged - please leave as it is
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2017: CIO registration
- A World With Friends (Enw blaenorol)
- FRIEND FINDER OFFICIAL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL BARHAM | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|||||
DONNA MARIE JONES | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
ZOE MAY | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.71k | £15.55k | £23.77k | £20.81k | £10.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.13k | £18.69k | £11.83k | £31.25k | £10.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2024 | 344 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2024 | 344 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2023 | 198 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2023 | 198 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2022 | 348 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2022 | 348 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Mawrth 2022 | 512 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Mawrth 2022 | 512 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Nov 2017 as amended on 05 May 2019 as amended on 05 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT(S) OF THE CIO ARE: 1) TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION), CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AFFECTED BY ILLNESS OR DISABILITY, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) BY: (A) PROVIDING LEISURE TIME ACTIVITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND OPPORTUNITIES TO ENGAGE WITH OTHER YOUNG PEOPLE IN SIMILAR CIRCUMSTANCES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY; AND (B) PROMOTING EQUALITY OF OPPORTUNITY AND DIVERSITY AND PROMOTING SOCIAL INCLUSION AMONG YOUNG PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY OR A PART OF A SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS CHILDREN OR YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 16 TO 30 YEARS OF AGE WHO ARE BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: GENDER RE-ASSIGNMENT; FINANCIAL HARDSHIP; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; FAMILY BREAKDOWN; DISABILITY OR WHO ARE WITHIN, OR HAVE EXPERIENCED THE PUBLIC CARE SYSTEM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Prospect Lane
HAVANT
Hampshire
PO9 5SS
- Ffôn:
- 079413324670
- E-bost:
- info@friendfinderofficial.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window