Hanes ariannol SHEWISE

Rhif yr elusen: 1179811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (39 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.26k £7.79k £11.57k £35.81k £121.97k
Cyfanswm gwariant £4.27k £3.24k £5.74k £21.08k £75.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.65k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £5.00k £121.97k