FLYNNE'S BARN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Flynne's Barn is a place where young people living with cancer can come together and make connections in the beautiful surroundings of the Lake District. During their stay visitors can find friendship and support from others who are going through similar experiences. A range of creative and outdoor activities are offered to promote enjoyment and wellbeing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lizzie Overton | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Anne Mills | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Tracy Chapman | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Matthew Owen | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Karthica Indramohan | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Laura Walter | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
RICHARD MCKERROW | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.26k | £14.72k | £59.35k | £46.50k | £63.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.76k | £10.35k | £14.18k | £42.31k | £69.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.87k | £9.47k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 DIAGNOSED AND LIVING WITH CANCER AND OTHER LIFE-CHANGING ILLNESSES BY PROVIDING HOLIDAYS AND CREATIVE WORKSHOPS, OUTWARD BOUND ACTIVITIES, EMOTIONAL SUPPORT AND PRACTICAL ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thorneythwaite Farm
Borrowdale
KESWICK
CA12 5XQ
- Ffôn:
- 01768800686
- E-bost:
- info@flynnesbarn.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window