Hanes ariannol THE DONCASTER EVANGELICAL FELLOWSHIP

Rhif yr elusen: 511214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.39k £72.59k £78.20k £87.51k £84.91k
Cyfanswm gwariant £68.92k £55.61k £64.43k £78.39k £78.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A