ymddiriedolwyr CENTRAL JAMIA MOSQUE AND ISLAMIC EDUCATIONAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1176965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALEEM UR REHMAN | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Chaudhry Adrees Ahmed | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Mohammed Mushtaq | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Mohammad Qasim Awan | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Umair Sarwar | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Mumtaz Ahmed Hashmi | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Mohammad Israr Hussain | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
ZULFIQAR ALI | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
GHULAM JILLANI | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.