Hanes ariannol ARMY FAMILIES FEDERATION

Rhif yr elusen: 1176393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.24m £1.32m £1.33m £1.13m £1.41m
Cyfanswm gwariant £1.18m £1.04m £1.14m £1.31m £1.40m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £550.08k £590.29k £588.97k £577.19k £575.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.22m £1.31m £0 £0 £1.38m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £1.31m £1.10m £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.32k £17.22k £17.06k £27.99k £29.05k
Incwm - Arall £104 £50 £858 £243 £52
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.18m £1.04m £1.14m £1.31m £1.40m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £28.85k £29.75k £48.03k £44.77k £40.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0