Hanes ariannol PRESBYTERIAN CHURCH OF GHANA NORTH LONDON DISTRICT

Rhif yr elusen: 1176100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £157.53k £49.76k £73.38k £84.41k £118.85k
Cyfanswm gwariant £179.78k £61.21k £77.65k £81.36k £106.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A