DERBY CITY AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 511221
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Association distributes recorded articles from a number of newspapers and magazines to sight impaired and physically impaired persons. A team of 'readers' record the material in digital form, this is transfered onto memory sticks and sent through the Blind Post scheme to the clients,14 publications and subjects are sent out on weekly, monthly and quarterly basis.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022

Cyfanswm incwm: £47,083
Cyfanswm gwariant: £5,622

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Derby
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1198808 DERBY CITY AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSOCIAT...
  • 23 Ebrill 1981: Cofrestrwyd
  • 30 Ionawr 2023: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £3.19k £4.83k £6.14k £2.14k £47.08k
Cyfanswm gwariant £3.27k £4.31k £2.82k £771 £5.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Gorffennaf 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 07 Tachwedd 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Not Required