DARNALL, ATTERCLIFFE AND TINSLEY IN CONTACT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities to develop links between Sheffield Christians and those in Darnall who originate from other countries particularly in the Muslim world
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £150 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
23 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 16 Ebrill 1981: Cofrestrwyd
- THE DATIC TRUST (Enw gwaith)
- THE DATIC TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Burtenshaw Chamberlain | Cadeirydd | 19 March 2018 |
|
|||||
Thomas Cudmore | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Mahilranee Christine Townsend | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
David Mark Spence | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Michael John Thomas | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
David Whitehorn | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Dr Sally Caroline Mary Hall | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.12k | £43.23k | £30.32k | £40.92k | £40.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.73k | £31.77k | £32.66k | £39.51k | £44.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.54k | £7.08k | N/A | £150 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 JANUARY 1981 AS AMENDED BY DEED DATED 22 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN THE CITY OF SHEFFIELD AND NEIGHBOURHOOD AND IN PARTICULAR THROUGH ACTIVITIES THAT DEMONSTRATE THE CHRISTIAN VALUES OF LOVE AND SERVICE AMONG PEOPLE RESIDENT IN DARNALL, ATTERCLIFFE AND TINSLEY IN THE SAID CITY WHO ORIGINATE FROM COUNTRIES OUTSIDE THE UNITED KINGDOM. THE PROMOTION OF RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY BRINGING TOGETHER STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO PROMOTE KNOWLEDGE OF DIFFERENT RACES AND RELIGIONS, AND MUTUAL UNDERSTANDING AND GOOD COMMUNITY RELATIONS BETWEEN PEOPLE OF DIFFERENT RACES AND/OR RELIGIOUS FAITHS IN THE AREA OF BENEFIT. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONGST THE BENEFICIARIES IN PRACTICAL AND OTHER LIFE SKILLS. PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES AND ACTIVITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR INDIVIDUAL BENEFICIARIES WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES AND ACTIVITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, SOCIAL EXCLUSION OR DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
CITY OF SHEFFIELD AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
75 Nidd Road
SHEFFIELD
S9 3BB
- Ffôn:
- 01142444832
- E-bost:
- admin@galeedhouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window