ASSOCIATION FOR HERITAGE INTERPRETATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AHI publishes a journal twice a year and an e-newsletter six times a year. It holds an annual conference, runs seminars and hosts a website. Membership of AHI is open to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 288493 ASSOCIATION FOR HERITAGE INTERPRETATION
- 21 Medi 2018: CIO registration
- AHI (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Eleanor Brown Lee | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|
||||
Sindi Breshani | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Barbara Stella Acan BA Hons MA | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Amelia Evans BA,MA | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Gavin Ian Glencorse | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Eric Langham | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Christopher John Walker | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Astrid Karla Krumins | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Damon Mahoney | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Dr Philip Ryland | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Michael Hamish Glen | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
RUTH ELEANOR COULTHARD | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.66k | £37.45k | £49.72k | £47.92k | £74.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.51k | £35.79k | £41.96k | £63.65k | £71.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN, AND FOSTER AND ENCOURAGE A GREATER UNDERSTANDING OF, THE NATURAL AND CULTURAL ENVIRONMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROMOTING THE ARTS AND SCIENCES OF INTERPRETATION AND THEIR APPLICATION, THE ENCOURAGEMENT OF RESEARCH AND EDUCATION THEREIN AND IN PARTICULAR TO ADVANCE THE STANDARDS OF EDUCATION, QUALIFICATION, COMPETENCE AND CONDUCT OF THOSE WHO PRACTISE INTERPRETATION AS A PROFESSION. THE EXPRESSION INTERPRETATION SHALL MEAN THE PROCESS OF COMMUNICATING TO PEOPLE THE SIGNIFICANCE OF A PLACE OR OBJECT, SO THAT THEY MAY ENJOY IT MORE, UNDERSTAND THEIR HERITAGE AND ENVIRONMENT BETTER AND DEVELOP A POSITIVE ATTITUDE TO CONSERVATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Recreation Way
Kemsley
SITTINGBOURNE
ME10 2RD
- Ffôn:
- 01795436560
- E-bost:
- admin@ahi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window